Informazioni su Bernhard Hegi AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bernhard Hegi AG
- Bernhard Hegi AG ha sede a Wohlen AG ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- La dirigenza dell’azienda Bernhard Hegi AG fondata il 28.08.1991 è composta da 2 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 20.05.2016, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio AG è il seguente: CHE-107.127.197.
- Allo stesso indirizzo come Bernhard Hegi AG sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: TA-Service GmbH, Tarex Immobilien AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.08.1991
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wohlen (AG)
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.009.992-1
IDI/IVA
CHE-107.127.197
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von elektrischen Installationsarbeiten, Installation und Reparatur von und Handel mit elektrischen Apparaten, Anlagen, Radio- und TV-Geräten, Handel mit und Verkauf von Spielwaren aller Art, Verkabelung und Einbau von Radios und Lautsprecheranlagen in Autos sowie Handel mit Autos und Autoeinrichtungen inkl. entsprechende Leasinggeschäfte.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand und Steuerberatung Daniel Schüepp | Zufikon | 11.09.2012 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Exacta Treuhand AG in Liquidation | Wohlen (AG) | <2004 | 10.09.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Hegi Bernhard AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Hegi AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2842449, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Bernhard Hegi AG, in Wohlen (AG), CHE-107.127.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2012, Publ. 6843530).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegi, Bernhard, von Pfaffnau, in Waltenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hegi, Yvonne, von Pfaffnau, in Waltenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6843530, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Bernhard Hegi AG, in Wohlen AG, CH-400.3.009.992-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2009, S. 2, Publ. 5021332).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Exacta Wirtschaftsberatungs- und Revisions AG (CHE-103.582.964), in Wohlen AG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand und Steuerberatung Daniel Schüepp (CHE-105.411.753)[CH-400.1.021.500-2], Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5021332, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Bernhard Hegi AG, in Wohlen AG, CH-400.3.009.992-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 1, Publ. 4303430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegi-Müller, Bernhard, von Pfaffnau, in Wohlen AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hegi, Elisabeth, von Pfaffnau, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegi, Bernhard, von Pfaffnau, in Waltenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wohlen AG, Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.