Informazioni su Berger AG Augst
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Berger AG Augst
- Berger AG Augst ha sede a Augst BL ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda Berger AG Augst è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 22.09.1924.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 17.10.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Berger AG Augst è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-107.791.403.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.09.1924
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Augst
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.910.438-3
IDI/IVA
CHE-107.791.403
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Überbauung, Umbau, Verwaltung und Verkauf von und Handel mit Liegenschaften aller Art. Die Gesellschaft kann sich anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte vornehmen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ramseier Treuhand AG | Pratteln | <2004 | 09.03.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Berger AG Augst
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005862462, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Berger AG Augst, in Augst, CHE-107.791.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2020, Publ. 1004879571).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhardt, Dieter, von Bülach, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäublin, Tobias, von Bennwil, in Oberdorf (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004879571, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Berger AG Augst, in Augst, CHE-107.791.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004618993).
Statutenänderung:
24.02.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 550'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 550'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Aktien neu:
550 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Numero di pubblicazione: HR02-1004618993, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Berger AG Augst, in Augst, CHE-107.791.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2014, S.0, Publ. 1566423).
Statutenänderung:
21.03.2019. 21.03.2019.
Zweck neu:
Erwerb, Überbauung, Umbau, Verwaltung und Verkauf von und Handel mit Liegenschaften aller Art. Die Gesellschaft kann sich anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte vornehmen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 21.03.2019.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.