Informazioni su belop GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu belop GmbH
- belop GmbH da Sarnen opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 18.12.2006.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 19.08.2019, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-113.328.137.
- Banner Batterien International AG, BCT Banner Commodities Trading AG, Familie Schönauer AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.12.2006
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Sarnen
Ufficio del registro di commercio
OW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-140.4.002.911-8
IDI/IVA
CHE-113.328.137
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Naturgefahren, Wald, Umwelt und Wasserbau und planerische Leistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann insbesondere auch Immobilien und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: belop GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004698052, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
belop GmbH, in Sarnen, CHE-113.328.137, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2013, S.0, Publ. 1061967).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettlin, Beat, von Kerns, in Sarnen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berwert-Lopes, Josef, von Sarnen, in Sarnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 95 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 1061967, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
belop GmbH, in Sarnen, CH-140.4.002.911-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2011, Publ. 6314582).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gertsch, Eva, von Lauterbrunnen, in Stalden (Sarnen), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berwert-Lopes, Josef, von Sarnen, in Stalden (Sarnen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 90 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6314582, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
belop GmbH, in Sarnen, CH-140.4.002.911-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2010, S. 20, Publ. 5711426).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Thomas, von Trub, in Kriens, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berwert-Lopes, Josef, von Sarnen, in Stalden (Sarnen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 85 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.