Informazioni su beetree GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu beetree GmbH
- beetree GmbH ha sede a Volketswil ed è attiva. Essa opera nel ramo «Fornitura di servizi informatici».
- La dirigenza dell’azienda beetree GmbH è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 06.09.2019.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 05.07.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: beetree GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.09.2019
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Volketswil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.068.612-4
IDI/IVA
CHE-474.339.893
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt was folgt: Entwicklung und Vermarktung von Software im Bereich von mobilen Applikationen und betreffend Webseiten und E-Commerce. Die Gesellschaft kann als Produzentin sowie auch als Betreiberin in Erscheinung treten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- SMZNG GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: beetree GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005786516, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
beetree GmbH, in Volketswil, CHE-474.339.893, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2021, Publ. 1005164727).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Julen, Laura, von Zermatt, in Affoltern am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sarbach, Florence Maria, von St. Niklaus, in Volketswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Samuel, von Volketswil, in Hettlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005164727, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SMZNG GmbH, in Zürich, CHE-474.339.893, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2020, Publ. 1004825856).
Statutenänderung:
21.04.2021.
Firma neu:
beetree GmbH.
Sitz neu:
Volketswil.
Domizil neu:
Im Ror 2833, 8604 Volketswil.
Numero di pubblicazione: HR02-1004825856, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SMZNG GmbH, in Zürich, CHE-474.339.893, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713582).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Samuel, von Volketswil, in Volketswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich];
Julen, Laura, von Zermatt, in Affoltern am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Sarbach, Florence Maria, von St. Niklaus, in Volketswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich];
S HOCH 3 Verwaltungsgesellschaft mbH, in Stockdorf (DE), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.