Indirizzo
Obere Zollgasse 76
3072 Ostermundigen
Informazioni su Beer Holzbau AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Beer Holzbau AG
- Beer Holzbau AG da Ostermundigen opera nel ramo «Carpenteria, coprietto e construzione in legno» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Beer Holzbau AG è composta da 5 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 30.10.2019.
- L'IDI della azienda è CHE-105.050.572.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: BEER HOLZHAUS AG, Enerplan AG, PrivatePublicConsulting GmbH.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Corinne Wüthrich,
Mario Jost,
Stefan Beer,
Heinz Beer,
Elisabeth Beer
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.03.1999
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ostermundigen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.020.559-0
IDI/IVA
CHE-105.050.572
Ramo economico
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung einer Holzbauunternehmung, beinhaltend Beratung, Planung und Bauausführung von Bauvorhaben jeglicher Art als Teil- oder Generalunternehmung; sie kann Liegenschaften erwerben und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revitas AG | Lyss | 23.01.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
R + H Treuhand AG Lyss | Lyss | <2004 | 22.01.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beer Holzbau AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004747996, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Beer Holzbau AG, in Ostermundigen, CHE-105.050.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004603980).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Corinne, von Trub, in Ranflüh (Rüderswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beer, Corinne].
Numero di pubblicazione: HR02-1004603980, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Beer Holzbau AG, in Ostermundigen, CHE-105.050.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2018, Publ. 4007657).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Stefan, von Schwarzenberg, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4007657, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Beer Holzbau AG, in Ostermundigen, CHE-105.050.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2014, Publ. 1757419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Franziska, von Neerach und Rüderswil, in Wimmis, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
R + H Treuhand AG Lyss, in Lyss, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beer, Corinne, von Trub, in Ranflüh (Rüderswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Mario, von Fahrni, in Meinisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revitas AG (CHE-115.858.216), in Lyss, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.