Informazioni su Beecom Investments AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Beecom Investments AG
- Beecom Investments AG è una Società anonima con sede a Bern. Beecom Investments AG appartiene al settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 7 persone. L’azienda è stata costuita nel 12.12.2003.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 25.04.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Beecom Investments AG è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-110.349.278.
- ASM. Fortune AG, Congenium GmbH, do ro GmbH sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Jasmine Stefanoni,
Beat Philipp Marfurt,
Christian Paul Lyk,
Adrian Ulrich Escher
i più recenti aventi diritto di firma
Jasmin Müller,
Jasmine Stefanoni,
Claudia Beyerlein,
Beat Philipp Marfurt,
Angela Schenker
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.12.2003
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.032.596-9
IDI/IVA
CHE-110.349.278
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, das Tätigen von Investitionen aller Art und die eigene Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmenes und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Luzern | 23.08.2010 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Aarau | 16.08.2005 | 22.08.2010 | |
Testatoris AG | Luzern | <2004 | 15.08.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Beecom Investments SA
- Beecom Investments Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beecom Investments AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005731255, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Beecom Investments AG, in Bern, CHE-110.349.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2022, Publ. 1005564831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boss, Sandra, von Sigriswil, in Hunzenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Jasmin, von Erlinsbach (SO), in Schöftland, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005564831, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Beecom Investments AG, in Bern, CHE-110.349.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweifel, Margareta, von Glarus Süd, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuberbühler, Sonja, von Herisau, in Gränichen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stefanoni, Jasmine, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beyerlein, Claudia, von Uzwil, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005089193, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Beecom Investments AG, in Bern, CHE-110.349.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005065134).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marfurt, Beat, von Reiden, in Courgevaux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.