Indirizzo
Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 60
1009 Pully
Informazioni su BCN Visual Assets Management Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu BCN Visual Assets Management Sàrl
- BCN Visual Assets Management Sàrl ha sede a Pully, è attiva e opera nel ramo «Altre servici in educazione».
- La dirigenza è composta di una persona.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 04.09.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-207.645.305.
- Airport Development Partners SA, Allanco SA, Anodepa SA sono iscritte all’indirizzo uguale.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.10.2019
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Pully
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.187.422-7
IDI/IVA
CHE-207.645.305
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but: toute activité commerciale et de service dans les domaines de l'art et de la production artistique, tout service de consultation dans les arts et les industries créatives, ainsi que tous conseils en matière de production de film et de spectacle; la gestion de centres culturels et créatif (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: BCN Visual Assets Management Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006121851, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
BCN Visual Assets Management Sàrl, à Le Mont-sur-Lausanne, CHE-207.645.305 (FOSC du 10.06.2020, p. 0/1004907515). Grau Perez Gemma, qui n'est plus associée-gérante et dont la signature est radiée, cède ses 200 parts de CHF 100 à Antonelli Andrea, d'Italie, à Zug, nouvel associé-gérant avec signature individuelle, titulaire de 200 parts de CHF 100. Statuts modifiés le 24.07.2024. Siège transféré à Pully.
Nouvelle adresse:
Avenue Charles Ferdinand Ramuz 60, 1009 Pully.
Numero di pubblicazione: HR02-1004907515, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
BCN Visual Assets Management Sàrl, à Le Mont-sur-Lausanne, CHE-207.645.305 (FOSC du 23.10.2019, p. 0/1004743681).
Nouvelle adresse:
Route de Penau 110, c/o Gemma Grau Perez, 1052 Le Mont-sur-Lausanne. Antonelli Andrea, qui n'est plus associé et dont la signature est radiée, cède ses 100 parts de CHF 100 à l'associée-gérante Grau Perez Gemma, désormais titulaire de 200 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: HR01-1004743681, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
BCN Visual Assets Management Sàrl, à Le Mont-sur-Lausanne, Route de Penau 110, c/o Gemma Grau Perez et Andrea Antonelli, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, CHE-207.645.305. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
9 octobre 2019.
But:
la société a pour but: toute activité commerciale et de service dans les domaines de l'art et de la production artistique, tout service de consultation dans les arts et les industries créatives, ainsi que tous conseils en matière de production de film et de spectacle;
la gestion de centres culturels et créatif (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés:
Grau Perez Gemma, d'Espagne, gérante avec signature individuelle, et Antonelli Andrea, d'Italie, avec signature collective à deux, tous deux au Mont-sur-Lausanne, avec 100 parts de CHF 100.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 9 octobre 2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.