Su BCB Blockchain Broker AG
- BCB Blockchain Broker AG con sede a Vaduz è una Società anonima nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario». BCB Blockchain Broker AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda BCB Blockchain Broker AG è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 19.10.2022.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 02.09.2023.
- 9 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: April Salome Sustainable Forest Management Project Foundation in Liquidation, DYNAMICINVEST DIAG AKTIENGESELLSCHAFT, Ernst & Young AG.
Informazioni sul registro di commercio
Domicilio legale dell'azienda
Vaduz
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale)
Der Zweck der Gesellschaft beinhaltet insbesondere Investitionstätigkeiten in Unternehmen und Vermögenswerte, die in Zusammenhang mit der Blockchaintechnologie stehen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft auch Finanz- und Rechtsgeschäfte aller Art, den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowohl im In- als auch im Ausland tätigen. Die Tätigkeiten als Holding- oder Muttergesellschaft und die damit in Zusammenhang stehende Finanzierung von Firmenbeteiligungen (inklusive Gewährung von Darlehen und Erhöhung von Aktienkapital) sind dabei eingeschlossen. Sämtliche Tätigkeiten, deren Ausübung einer spezialgesetzlichen Bewilligung oder Zulassung der Finanzmarktaufsicht bedürfen, sind vom Zweck- und Tätigkeitsbereich der Gesellschaft ausgeschlossen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per BCB Blockchain Broker AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 13572/2023, (1)
BCB Blockchain Broker AG, in Vaduz, FL-0002.693.846-6, Aktiengesellschaft. Bei der unter der gegenständlichen Referenz eingetragenen Revisionsstelle handelt es sich um die ehemalige Accurata Wirtschaftsprüfung AG (FL-1.081.133), welche im Zuge der Fusion (in das Handelsregister eingetragen am 08.08.2023) mit der vormaligen Revisionsstelle LIREX AG (FL-2.520.285) ihre Firma in LIREX AG geändert hat.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
LIREX AG, 9494 Schaan, Revisionsstelle.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
LIREX AG, 9494 Schaan, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 10126/2022, (1)
BCB Blockchain Broker AG, in Vaduz, FL-0002.693.846-6, Am Schrägen Weg 19, 9490 Vaduz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.10.2022.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft beinhaltet insbesondere Investitionstätigkeiten in Unternehmen und Vermögenswerte, die in Zusammenhang mit der Blockchaintechnologie stehen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft auch Finanz- und Rechtsgeschäfte aller Art, den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowohl im In- als auch im Ausland tätigen. Die Tätigkeiten als Holding- oder Muttergesellschaft und die damit in Zusammenhang stehende Finanzierung von Firmenbeteiligungen (inklusive Gewährung von Darlehen und Erhöhung von Aktienkapital) sind dabei eingeschlossen. Sämtliche Tätigkeiten, deren Ausübung einer spezialgesetzlichen Bewilligung oder Zulassung der Finanzmarktaufsicht bedürfen, sind vom Zweck- und Tätigkeitsbereich der Gesellschaft ausgeschlossen.
Aktienkapital:
EUR 50'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
EUR 50'000.00.
Aktien:
50 Namenaktien zu EUR 1'000.00.
Partizipationskapital:
EUR 10'000.00.
Liberierung Partizipationskapital:
EUR 10'000.00.
Partizipationsscheine:
1'000'000 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 0.01.
Bilanzstichtag:
31. Dezember.
Publikationsorgan:
Liechtensteiner Vaterland. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation. Diejenigen Aktionäre, welche ihre Adresse bzw. Emailadressen beim Verwaltungsrat hinterlegt haben, können durch eingeschriebenen Brief bzw. Email eingeladen werden.
Angaben zur Verwaltung:
Antoni, Paul, StA: Österreich, 6890 Lustenau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CorPa Treuhand Aktiengesellschaft, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, Verwahrerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
LIREX AG, 9494 Schaan, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.