Informazioni su Bazzi AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bazzi AG
- Bazzi AG opera nel settore «Servizi pubblicità» ed è attualmente attiva. La sede è a Thalwil.
- L’azienda è stata costituita nel 25.07.2001.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 24.12.2018, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio ZH con l’IDI CHE-109.289.356.
- Fleet Consulting GmbH, Motorized GmbH, Verband des Motorized Clubs sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.07.2001
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Thalwil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.050.243-5
IDI/IVA
CHE-109.289.356
Ramo economico
Servizi pubblicità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Marketing- und Vertriebsaktivitäten sowie den Handel mit Qualitätsprodukten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie ist im Rahmen ihres Zweckes befugt, Liegenschaften im In- und Ausland zu erwerben, zu halten, zu belasten und zu veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Truvag Treuhand und Revisions AG St.Gallen | St. Gallen | 02.05.2014 | 01.06.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Marketing Auditorium St. Gallen AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bazzi AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004528688, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bazzi AG, in Thalwil, CHE-109.289.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2017, Publ. 3557817).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belz, Prof. Dr. Christian Henri, von Egnach, in Rorschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3557817, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bazzi AG, in Thalwil, CHE-109.289.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3236441). Gemäss Erklärung vom 02.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen (CHE-108.040.713), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3236441, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bazzi AG, in Thalwil, CHE-109.289.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2014, Publ. 1480623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diggelmann, Markus, von Fischenthal, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bazzi, Daniel Rico, von Zernez, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bazzi, Daniel, von Lavin, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bazzi, Marco Reto, von Zernez, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bazzi, Marco, von Lavin, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.