Informazioni su Basellandschaftliche Pensionskasse
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Basellandschaftliche Pensionskasse
- Basellandschaftliche Pensionskasse opera nel settore «Esercizio di una casse pensioni» ed è attualmente attiva. La sede è a Liestal.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 31.10.2006 e ha 14 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 10.04.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-108.905.129.
- L'Organizzazione Basellandschaftliche Pensionskasse ha attualmente registrato 2 marchi o applicazioni per marchi.
Dirigenza (14)
Amministrazione
Anina Ineichen,
Christoph Raphael Felix,
Fabienne Fritschi,
Lukas Samuel Erb,
Matthias Härri
i più recenti aventi diritto di firma
Anina Ineichen,
Miriam Bucher,
Michael Luttringer,
Tobias Schindelholz,
Stephan Wetterwald
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.10.2006
Forma giuridica
Forme giuridiche speciali
Domicilio legale dell'azienda
Liestal
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.8.010.146-1
IDI/IVA
CHE-108.905.129
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die BLPK hat die Aufgabe, die berufliche Vorsorge der Mitarbeitenden des Kantons und der weiteren, angeschlossenen Arbeitgebenden durchzuführen. Sie erbringt Leistungen gemäss den vom Verwaltungsrat erlassenen Reglementen, in jedem Falle mindestens gemäss den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Basel | 11.09.2017 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Basel | 06.11.2006 | 10.09.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
CityGate | 13.02.2003 | attivo | 09621/2002 |
13.02.2003 | attivo | 08307/2002 |
Ultimi comunicati FUSC: Basellandschaftliche Pensionskasse
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006005511, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Basellandschaftliche Pensionskasse, in Liestal, CHE-108.905.129, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2024, Publ. 1005926276).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monetti, Thomas, von Oberdorf (BL), in Liestal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005926276, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Basellandschaftliche Pensionskasse, in Liestal, CHE-108.905.129, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2022, Publ. 1005631922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bammatter, Dr. Michael, von Basel, in Basel, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lein, Sarah, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dreier, Urs, von Basel, in Forch (Egg), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschudin Rosa, Thomas, von Lausen, in Nuglar (Nuglar-St. Pantaleon), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wäspe, Hansrudolf, von Wattwil, in Büren SO, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Miriam, von Luzern, in Allschwil, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kübler, Thomas, von Büsserach, in Büsserach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schindelholz, Tobias, von Arlesheim, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Erb, Lukas, von Basel, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Felix, Christoph Raphael, von Allschwil, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fritschi, Fabienne, von Teufenthal (AG), in Eptingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Härri, Matthias, von Birrwil, in Birrwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Perregaux Bucher, Michèle, von Val-de-Ruz, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005631922, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Basellandschaftliche Pensionskasse, in Liestal, CHE-108.905.129, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005394381).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luttringer, Michael, von Basel, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.