Informazioni su Barsa GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Barsa GmbH
- Barsa GmbH opera nel settore «Esercizio delle aziende gastronomiche» ed è attualmente attiva. La sede è a Basel.
- Barsa GmbH è stata costituita nel 15.12.2015.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 11.01.2021. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BS è il seguente: CHE-432.447.873.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.12.2015
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.4.005.028-3
IDI/IVA
CHE-432.447.873
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von gastronomischen Einrichtungen und Betrieben sowie Unternehmungen im Verpflegungs- und Unterhaltungssektor. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Barsa GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005070253, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Barsa GmbH, in Basel, CHE-432.447.873, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2015, S.0, Publ. 2549331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karaca, Bilal, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kerestes, Jelena, kroatische Staatsangehörige, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2549331, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Barsa GmbH, in Basel, CHE-432.447.873, Oetlingerstr. 64, 4057 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.12.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von gastronomischen Einrichtungen und Betrieben sowie Unternehmungen im Verpflegungs- und Unterhaltungssektor. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 08.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Karaca, Bilal, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.