Informazioni su Barns Gastro + Baumontagen GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Barns Gastro + Baumontagen GmbH
- Barns Gastro + Baumontagen GmbH con sede a Flamatt è attiva. Barns Gastro + Baumontagen GmbH è attiva nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 04.10.2004.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 02.12.2011, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Barns Gastro + Baumontagen GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-112.028.477.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Barns Gastro + Baumontagen GmbH: Isenschmid Fritz, TS Treuhand Sense GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.10.2004
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Wünnewil-Flamatt
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.531.877-2
IDI/IVA
CHE-112.028.477
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führen und Betreiben von Restaurants, Erbringen von Beratungsdienstleistungen, besonders im Gastrobereich, Vermittlung von Dienstleistungen aller Art, namentlich im Gastrobereich, Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäften, sowie Handel mit Waren aller Art.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Barns GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Barns Gastro + Baumontagen GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6442628, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Barns GmbH, in Wünnewil-Flamatt, CH-217-3531877-2, Führen und Betreiben von Restaurants, usw. (SHAB vom 26.10.2010, s. 6/5868668). Statuten geändert am 23.11.2011.
Neue Firma:
Barns Gastro + Baumontagen GmbH.
Zweck neu:
Führen und Betreiben von Restaurants, Erbringen von Beratungsdienstleistungen, besonders im Gastrobereich, Vermittlung von Dienstleistungen aller Art, namentlich im Gastrobereich, Ausführung von Baumontagen, Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte, sowie Handel mit Waren aller Art. (Nebenzweck gemäss Statuten).
Numero di pubblicazione: 5868668, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Barns GmbH, in Wünnewil-Flamatt, CH-217-3531877-2, Führen und Betreiben von Restaurants, usw. (SHAB vom 14.08.2009, p. 8). Statuten geändert am 18.10.2010. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss Statuten.
Mitteilung an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Kallen Ulrich ist nicht mehr Gesellschafter infolge Abtretung seines Stammanteils zu CHF 10'000.-- an Isenschmid Fritz, Gesellschafter mit neu 2 Stammanteilen zu CHF 10'000.--. Die Stammanteile des Gesellschafters Isenschmid Fritz von je CHF 10'000.-- werden neu eingeteilt in 20 Stammanteile zu CHF 1'000.--.
Gesellschafter neu:
Isenschmid Fritz mit 20 Stammanteilen zu CHF 1'000.--. Kallen Ulrich ist nicht mehr Geschäftsführer, seine Unterschrift ist erloschen.
Numero di pubblicazione: 5198002, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Barns GmbH, in Wünnewil-Flamatt, CH-217-3531877-2, Führen und Betreiben von Restaurants, usw. (SHAB vom 11.10.2004, p. 6). Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 13.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.