Informazioni su Barbara Schlumpf GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Barbara Schlumpf GmbH
- Barbara Schlumpf GmbH ha sede a Uznach ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Attività creative, artistiche e di intrattenimento».
- L’azienda è stata costituita nel 21.05.1999 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 27.02.2009. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-100.414.661.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.05.1999
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Uznach
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.4.046.345-1
IDI/IVA
CHE-100.414.661
Ramo economico
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Regie-, Dramaturgie-, Autoren- und Verlagsarbeiten sowie Ausführung von kulturellen Tätigkeiten aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- HO Bio-Oekohaus GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Barbara Schlumpf GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4902690, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Barbara Schlumpf GmbH, in Uznach, CH-320.4.046.345-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2005, S. 12, Publ. 2902686). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Numero di pubblicazione: 2902686, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
HO Bio-Oekohaus GmbH, in Uznach, CH-320.4.046.345-1, fachmännische Beratung, Planung und Realisation für, bzw. von Bauten usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 28.05.1999, S. 3558).
Statutenänderung:
13.06.2005.
Firma neu:
Barbara Schlumpf GmbH.
Domizil neu:
Im Zübli 24, 8730 Uznach.
Zweck neu:
Erbringung von Regie-, Dramaturgie-, Autoren- und Verlagsarbeiten sowie Ausführung von kulturellen Tätigkeiten aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seelhofer, Martin, von Konolfingen, in Ernetschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlumpf Schubiger, Barbara, von Uznach, Uitikon und Nesslau-Krummenau, in Uznach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Schubiger, Benno, von Uznach, in Uznach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
HO Bio-Oekohaus GmbH, in U z n a c h, Gasterweg 1, 8730 Uznach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.05.1999.
Zweck:
Fachmännische Beratung, Planung und Realisation für, bzw. von Bauten unter dem Aspekt des menschlichen Wohlbefindens, insbesondere im Bereich Umwelteinflüsse, Einrichtungstechniken, Baubiologie und Ökologie. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie Grundstacke, Wertschriften und gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwalten oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schubiger, Benno, von Uznach, in Uznach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Seelhofer, Martin, von Konolfingen, in Ernetschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.