Informazioni su Banque Raiffeisen Villes et Vignobles genevois société coopérative
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Banque Raiffeisen Villes et Vignobles genevois société coopérative
- Banque Raiffeisen Villes et Vignobles genevois société coopérative con sede a Châtelaine è attiva. Banque Raiffeisen Villes et Vignobles genevois société coopérative è attiva nel ramo «Esercizio delle banche e istituti di credito».
- L’Organizzazione è stata costituita nel 18.02.1932 e ha 23 persone nella dirigenza.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 07.06.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone GE con l’IDI CHE-105.819.226.
Dirigenza (23)
i più recenti membri dell'amministrazione
Céline Dessimoz-Izzo,
Valentine Juliette Sophie Barbier-Mueller,
André Tinguely,
Alain De Mitri,
Andreas Fabjan
i più recenti aventi diritto di firma
Mauro Oddo,
Valentin Jeanneret,
Annette Béatrice Schellenberg Varela,
Marc Cyr,
Mehdi Visentini
Amministrazione
Valentin Jeanneret,
Caroline Hennart,
Wilfrid Fabris,
Thibault Dustin Archibald Franklin Gaetan Edward Vincen Weill
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.02.1932
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Vernier
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.007.934-5
IDI/IVA
CHE-105.819.226
CHE-116.276.896 IVA
Ramo economico
Esercizio delle banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Dans un esprit communautaire et d'entraide, au sens des idées coopératives de Frédéric-Guillaume Raiffeisen, pratique d'affaires bancaires.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Basel | 06.10.2021 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lancy | 09.08.2021 | 05.10.2021 | |
PricewaterhouseCoopers SA | Genève | 17.08.2007 | 08.08.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Banque Raiffeisen Villes et Vignobles genevois, société coopérative
- Banque Raiffeisen Genève Ouest-Meyrin, société coopérative
- Banque Raiffeisen Genève Ouest société coopérative
- Banque Raiffeisen Genève Ouest
- Banque Raiffeisen du Mandement
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Banque Raiffeisen Villes et Vignobles genevois société coopérative
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006051617, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Banque Raiffeisen Villes et Vignobles genevois société coopérative, à Vernier, CHE-105.819.226 (FOSC du 31.05.2024, p. 0/1006045664). Nouveaux statuts du 18.04.2024.
Numero di pubblicazione: HR02-1006045664, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Banque Raiffeisen Villes et Vignobles genevois société coopérative, à Vernier, CHE-105.819.226 (FOSC du 16.02.2024, p. 0/1005963938). De Mitri Alain est désormais domicilié à Versoix. Procuration collective à deux, avec un membre de la direction a été conférée à Oddo Mauro, de et à Nyon.
Numero di pubblicazione: HR02-1005963938, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Banque Raiffeisen Villes et Vignobles genevois société coopérative, à Vernier, CHE-105.819.226 (FOSC du 05.07.2023, p. 0/1005787869). Signature collective à deux a été conférée à Jeanneret Valentin, nommé membre de la direction;
sa procuration est radiée. Procuration collective à deux, avec un membre de la direction a été conférée à Cyr Marc, de Carouge GE, à Saint-Genis-Pouilly, FRA, Schellenberg Varela Annette, de Zurich, à Gy, et Visentini Mehdi, de Villars-le-Comte, à Péron, FRA.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.