Informazioni su Bamert AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bamert AG
- Bamert AG da Uster opera nel ramo «Commercio e riparazione di automobili e motociclette» ed è attiva.
- Bamert AG ha 3 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 23.03.2022.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-105.834.183.
- 2 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: E. Zatta-Schiesser Handel, Immo-Santi AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.12.1966
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Uster
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.902.332-6
IDI/IVA
CHE-105.834.183
Ramo economico
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Motorfahrzeugen, deren Import und Export, Betrieb einer Reparaturwerkstätte für Motorfahrzeuge sowie Betrieb des Taxigeschäftes (gewerblicher Personentransport); kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen im Gebiet der Schweiz errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen, solche gründen oder übernehmen sowie Liegenschaften erwerben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TBO Revisions AG | Zürich | 02.06.2016 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Hans J. Huber, dipl. Wirtschaftsprüfer | Birmensdorf (ZH) | <2004 | 01.06.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bamert AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005433172, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bamert AG, in Uster, CHE-105.834.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2022, Publ. 1005378742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Dr. Martin, von Kriens, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005378742, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bamert AG, in Uster, CHE-105.834.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 16.10.2020, Publ. 1005001295).
Domizil neu:
Zürichstrasse 99, 8610 Uster.
Weitere Adressen:
Postfach 34, 8610 Uster.
Numero di pubblicazione: HR02-1005001295, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bamert AG, in Uster, CHE-105.834.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, Publ. 3981509).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bamert, Ruth, von Tuggen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Thomas, von Eschenbach (SG), in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.