Informazioni su Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG
- Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG a Staad SG è una Società anonima nel ramo «Estrazione di sassi e terra». Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG è attiva.
- C'é 8 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 19.05.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-107.296.374.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Christian Bärlocher,
Carlo Sandro Bernasconi,
Stephan Viktor Mullis,
Hans Jakob Heinrich Bärlocher
Amministrazione
Fabio Callegari,
Manuela Claudia Giotto,
René Egli,
Sonja Monika Monn,
Christian Bärlocher
i più recenti aventi diritto di firma
Fabio Callegari,
Manuela Claudia Giotto,
René Egli,
Sonja Monika Monn,
Christian Bärlocher
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.12.1958
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Thal
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.016.767-5
IDI/IVA
CHE-107.296.374
Ramo economico
Estrazione di sassi e terra
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb von Sandsteinbrüchen und einer Steinhauerei sowie Bearbeitung, Verlegen und Handel mit Natursteinen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche finanzieren, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, belasten, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RMI Treuhandexperten AG | Goldach | 28.12.2010 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
LÜCHINGER + PARTNER AG | Rorschach | <2004 | 27.12.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005749728, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG, in Thal, CHE-107.296.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2022, Publ. 1005569998).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Sandro, von Kaltbrunn, in Diepoldsau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Köppel, Simon Angelo, von Widnau, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oesch, Carmen, von Balgach, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stoffer, Daniel, von Mägenwil, in Heerbrugg (Au SG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärlocher, Christian, von Thal, in Rorschach, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Callegari, Fabio, von Herisau, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, René, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Oberriet SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Eichberg, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Giotto, Manuela Claudia, von Rorschach, in Staad SG (Thal), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Monn, Sonja Monika, von Tujetsch, in Goldach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005569998, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG, in Thal, CHE-107.296.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2022, Publ. 1005445529).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärlocher, Christian, von Thal, in Rorschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen].
Numero di pubblicazione: HR02-1005445529, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG, in Thal, CHE-107.296.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2022, Publ. 1005372902).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärlocher, Christian, von Thal, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Monn, Sonja Monika, von Tujetsch, in Goldach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.