Informazioni su Bächler Verwaltungs AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bächler Verwaltungs AG
- Bächler Verwaltungs AG opera nel settore «Servizi per consulenza manageriale» ed è attualmente attiva. La sede è a Hölstein.
- Bächler Verwaltungs AG è stata costituita nel 21.12.1948.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 22.01.2020, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-102.527.075.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.12.1948
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Hölstein
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.910.260-4
IDI/IVA
CHE-102.527.075
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management- und Verwaltungs-Dienstleistungen für verbundene Unternehmen und für Dritte. Sie kann Vertretungen übernehmen, Patente sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten, verwerten und übertragen, ebenso technische und administrative Beratungen erbringen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Beteiligungen erwerben, Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, finanzielle Transaktionen zur Finanzierung von verbundenen und nahestehenden Unternehmen ausüben; Immobilien und Vermögenswerte erwerben, verwalten und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Hersberger Revisionsgesellschaft AG | Seltisberg | <2004 | 21.01.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bächler Feintech AG
- Bächler Décolletage AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bächler Verwaltungs AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004811324, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Bächler Verwaltungs AG, in Hölstein, CHE-102.527.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4050095). Gemäss Erklärung vom 10.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächler, Erich, von Trub, in Hölstein, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hersberger Revisionsgesellschaft AG (CHE-107.796.642), in Seltisberg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächler, Martin, von Trub, in Schenkon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberdorf (BL)];
Bächler, Jürg, von Trub, in Niederdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hölstein].
Numero di pubblicazione: 4050095, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Bächler Verwaltungs AG, in Hölstein, CHE-102.527.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2265561).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächler, Martin, von Trub, in Oberdorf (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bächler, Jürg, von Trub, in Hölstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2265561, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Bächler Verwaltungs AG, in Hölstein, CHE-102.527.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2013, Publ. 981865).
Domizil neu:
Ribigasse 7, 4434 Hölstein.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hersberger Revisionsgesellschaft AG (CHE-107.796.642), in Seltisberg, Revisionsstelle [bisher: Hersberger Revisionsgesellschaft AG (CH-280.3.915.446-2)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.