Informazioni su Bachmann + Mürner AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bachmann + Mürner AG
- Bachmann + Mürner AG è attualmente attiva e opera nel settore «Noleggio di macchine ed altri beni mobili». La sede si trova a Hüttwilen.
- L’azienda è stata costituita nel 05.05.1983 e ha 2 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 10.12.2020.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio TG con l’IDI CHE-101.354.211.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.05.1983
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Hüttwilen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.007.732-4
IDI/IVA
CHE-101.354.211
Ramo economico
Noleggio di macchine ed altri beni mobili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Verpachtung von Lagerräumlichkeiten und anderen Liegenschaften sowie landwirtschaftliche Urproduktion und Betreiben von der Landwirtschaft nahestehende Betriebszweigen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung zu fördern oder zu erleichtern einschliesslich Erwerb, Unterhalt und Verkauf von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ruch Treuhand AG | Wängi | <2004 | 09.12.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bachmann + Mürner AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005044549, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Bachmann + Mürner AG, in Hüttwilen, CHE-101.354.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2001, S.7557).
Statutenänderung:
03.12.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verpachtung von Lagerräumlichkeiten und anderen Liegenschaften sowie landwirtschaftliche Urproduktion und Betreiben von der Landwirtschaft nahestehende Betriebszweigen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung zu fördern oder zu erleichtern einschliesslich Erwerb, Unterhalt und Verkauf von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig brieflich an die letzt gemeldete Adresse der Aktionäre. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 03.12.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guhl, Theres, von Reichenbach im Kandertal, in Hüttwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruch Treuhand AG, in Wängi, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guhl, Markus, von Steckborn, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bachmann, Hans, von Hüttwilen und Uesslingen-Buch, in Hüttwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Bachmann + Mürner AG, in Hüttwilen, Produktion von und Handel mit gemüsebaulichen Erzeugnissen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.1998, S. 8730).
Statutenänderung:
29.08.2001.
Zweck neu:
Verpachtung von Lagerräumlichkeiten und anderen Liegenschaften sowie landwirtschaftliche Urproduktion und Betreiben von der Landwirtschaft nahestehenden Betriebszweigen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben, unterhalten und verkaufen.
Aktienkapital neu:
CHF 320'000.-- [bisher: CHF 500'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 320'000.--.
Aktien neu:
1'600 Namenaktien zu CHF 200.-- [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.08.2001 wird im Sinne von Art. 735 OR der Nennwert der 500 Namenaktien von CHF 1'000.-- auf CHF 200. -- herabgesetzt. Gleichzeitig werden 1'100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 200.-- ausgegeben.
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Bachmann + Mürner AG, in Hüttwilen, Produktion von und Handel mit gemüsebaulichen Erzeugnissen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.1995, S. 6758).
Statutenänderung:
18.11.1998.
Zweck neu:
Produktion von und Handel mit gemüsebaulichen Erzeugnissen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, unterhalten und verkaufen.
Aktienkapital neu:
CHF500'000.¬ [bisher: CHF300'000.¬].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF500'000.¬.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF1'000.¬ [bisher: 300 Namenaktien zu CHF1'000.¬].
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 14.04.1983 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernahm gemäss Sacheinlage- und Liegenschaftenkaufvertrag vom 14.04.1983 sowie Bilanz per 15.05.1982 von der bisher im Handelsregister nicht eingetragenen Firma "Bachmann + Mürner", in Hüttwilen, mit Aktiven und Passiven zum Übernahmepreis von CHF100'000.¬, welcher Betrag voll auf das Grundkapital angerechnet wird. CHF100'000.¬ wurden bar einbezahlt.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mürner, Roland, von Reichenbach im Kandertal, in Hüttwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guhl, Theres, von Reichenbach im Kandertal, in Hüttwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mürner-Guhl, Theres];
Guhl, Markus, von Steckborn, in Lenzburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brugg].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.