Informazioni su Babanaj AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Babanaj AG
- Babanaj AG ha sede a Zürich, è attiva e opera nel ramo «Commercio di prodotti alimentari».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 30.09.1991.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 19.01.2017. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-101.572.848.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.09.1991
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.001.259-6
IDI/IVA
CHE-101.572.848
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Lebensmitteln, Getränken und Geschenkartikeln, sowie die Führung von Detailhandelsbetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Certes Treuhand AG | Opfikon | <2004 | 26.07.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Babanaj AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3292663, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Babanaj AG, in Zürich, CHE-101.572.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2016, Publ. 3169935).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Babanaj, Tal, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3169935, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Babanaj AG, in Zürich, CHE-101.572.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2016, Publ. 3008943).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Babanaj, Valon, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3008943, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Babanaj AG, in Zürich, CHE-101.572.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 34, Publ. 5160932).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Babanaj, Flamur, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.