Informazioni su Ayce Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ayce Sàrl
- Ayce Sàrl da St-Imier opera nel ramo «Direzione aziendale e amministrazione» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 27.02.2004 e ha una persona nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 21.02.2018. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Ayce Sàrl è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-110.549.498.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.02.2004
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Saint-Imier
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.4.015.629-2
IDI/IVA
CHE-110.549.498
Ramo economico
Direzione aziendale e amministrazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'exploitation, l'achat et la vente d'hôtels, restaurants, bars et dancing. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ayce Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4068987, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ayce Sàrl, à Saint-Imier, CHE-110.549.498, société à responsabilité limitée (No. FOSC 130 du 09.07.2014, Publ. 1602597).
Autres adresses:
c/o Arslan Karagöz, Rue du Point-du-Jour 8, 2300 La Chaux-de-Fonds. [L'inscription de l'autre adresse est radiée du registre du commerce] [biffé: Autre adresse: c/o Arslan Karagöz, rue des 22-Cantons 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.]
Numero di pubblicazione: 1602597, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ayce Sàrl, à Saint-Imier, CHE-110.549.498, société à responsabilité limitée (No. FOSC 183 du 21.09.2010, p. 3, Publ. 5820324).
Nouvelle adresse:
rue Dr-Schwab 2, 2610 Saint-Imier. [Nouveau] Autre adresse: c/o Arslan Karagöz, rue des 22-Cantons 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Numero di pubblicazione: 5820324, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ayce Sàrl, à Saint-Imier, CH-073.4.015.629-2, société à responsabilité limitée (No. FOSC 178 du 14.09.2010, p. 4, Publ. 5810158).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kurucu, Muammer, de Saint-Imier, à Saint-Imier, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Karagöz, Arslan, de Langnau im Emmental, à La Chaux-de-Fonds, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et président de l'organe de gestion avec signature individuelle et avec 10 parts sociale de CHF 1'000.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.