Indirizzo
Wilhelmshöhe 1, Schlössli Schönegg
6003 Luzern
Informazioni su Axon Management AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Axon Management AG
- Axon Management AG è attualmente attiva e opera nel settore «Servizi per consulenza manageriale». La sede si trova a Luzern.
- La dirigenza dell’azienda Axon Management AG è composta da 5 persone. L’azienda è stata costuita nel 18.06.2019.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 14.08.2024.
- L’azienda Axon Management AG è iscritta con l’IDI CHE-328.615.902.
- Axon Active Schweiz AG, AXON INSIGHT AG, AXON VIBE AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Peter Dominik Delfosse,
Stephan Bruno Muff,
Daniel Schütz,
Manuela Unger,
Werner Portmann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.06.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.807.931-9
IDI/IVA
CHE-328.615.902
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Managementdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Geschäftsführung, Finanzen, Human Resources, Legal Services und Business Support; Aufnahme und Gewährung von Darlehen; Stellen von Garantien und anderen Sicherheiten; Erwerb, Bewirtschaftung, Überbauung, Verwaltung, Belastung oder Veräusserung von Grundstücken; Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immaterialgüterrechten, Lizenzen und Wertschriften; Beteiligungen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Luzern | 21.06.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Axon Management AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006106169, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Axon Management AG, in Luzern, CHE-328.615.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2020, Publ. 1004995290).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Christoph, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004995290, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Axon Management AG, in Luzern, CHE-328.615.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004656730).
Domizil neu:
Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe 1, 6003 Luzern.
Numero di pubblicazione: HR01-1004656730, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Axon Management AG, in Luzern, CHE-328.615.902, Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.06.2019.
Zweck:
Erbringung von Managementdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Geschäftsführung, Finanzen, Human Resources, Legal Services und Business Support;
Aufnahme und Gewährung von Darlehen;
Stellen von Garantien und anderen Sicherheiten;
Erwerb, Bewirtschaftung, Überbauung, Verwaltung, Belastung oder Veräusserung von Grundstücken;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immaterialgüterrechten, Lizenzen und Wertschriften;
Beteiligungen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief, E-Mail oder andere elektronische Medien.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Delfosse, Peter, von Münchwilen (AG) und Wettingen, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muff, Stephan, von Knutwil und Beromünster, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle;
Hofer, Christoph, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Werner, von Buchrain, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütz, Daniel, von Wohlen bei Bern, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unger, Manuela, von Zürich, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.