Indirizzo
Route d'Arzier 58
1273 Arzier-Le Muids
Informazioni su AVPartner SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu AVPartner SA
- AVPartner SA ha sede a Arzier-Le Muids ed è attiva. Essa opera nel ramo «Servizi per consulenza manageriale».
- L’azienda è stata costituita nel 14.06.2005 e ha 3 persone nella dirigenza.
- Il 08.02.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: AVPartner SA.
- Allo stesso indirizzo come AVPartner SA sono iscritte 10 altre aziende attive. Queste includono: Agalod Sàrl, Centre de formation suisse en sophrologie caycédienne Sàrl, CONTENTIM Sàrl.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Flavia Anna Valletta,
Gaultier d'Espinay-Saint-Luc,
Frédéric Haven
i più recenti aventi diritto di firma
Flavia Anna Valletta,
Gaultier d'Espinay-Saint-Luc,
Frédéric Haven
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.06.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Arzier-Le Muids
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.044.271-5
IDI/IVA
CHE-112.404.793
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Conseils dans le domaine immobilier, en stratégie, organisation, formation et rachat ou prise de participation dans des sociétés; conseils commerciaux, financiers et administratifs auprès de maîtres d'ouvrages.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (4)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidelitas Finance Consulting SA | Genève | 04.02.2021 | 22.11.2021 | |
Fiduciaire de la Corraterie SA | Genève | 28.01.2015 | 29.06.2020 | |
Jean-François PISSETTAZ, expert-comptable diplômé, réviseur | Genève | 28.02.2014 | 27.01.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- AVPartner SA en liquidation
- A.V.Partner Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: AVPartner SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005400404, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
AVPartner SA, à Arzier-Le Muids, CHE-112.404.793 (FOSC du 28.01.2022, p. 0/1005392559). Par décision du 31.01.2022, le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Côte a admis la requête en restitution de délai et annulé le prononcé de faillite de la société.
Numero di pubblicazione: HR02-1005392559, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
AVPartner SA en liquidation, à Arzier-Le Muids, CHE-112.404.793 (FOSC du 19.01.2022, p. 0/1005384796). Le président du Tribunal de l'arrondissement de la Côte a prononcé le 21.01.2022 l'effet suspensif de la faillite rendue le 10.01.2022.
La raison de commerce redevient:
AVPartner SA.
Numero di pubblicazione: HR02-1005384796, Ufficio del registro di commercio Vaud
AVPartner SA, à Arzier-Le Muids, CHE-112.404.793 (FOSC du 23.11.2021, p. 0/1005340590). Par décision du Tribunal de l'arrondissement de la Côte du 10.01.2022, la société a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à partir du 10.01.2022, à 11h30.
La raison de commerce devient:
AVPartner SA en liquidation.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.