Informazioni su Assurances Consulting JP Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Assurances Consulting JP Sàrl
- Assurances Consulting JP Sàrl con sede a Etagnières è una Società a garanzia limitata nel ramo «Servizi per le assicurazioni e casse pensioni». Assurances Consulting JP Sàrl è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Assurances Consulting JP Sàrl fondata il 25.04.2019 è composta da una persona.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 25.04.2024.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VD con l’IDI CHE-262.484.866.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Agence JP Conseils - Jacques Pittet, Moto-Line, Thierry Gebhardt.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.04.2019
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Etagnières
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.184.777-1
IDI/IVA
CHE-262.484.866
Ramo economico
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but les conseils financiers et en assurances, courtage immobilier et analyse de budget pour les privés et les entreprises; gestion de patrimoine (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Assurances Consulting JP Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006018124, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Assurances Consulting JP Sàrl, à Etagnières, CHE-262.484.866 (FOSC du 14.04.2021, p. 0/1005149391). Pittet Arnaud, qui n'est plus plus directeur et dont la signature est radiée, et Pittet Romain, inscrit sans signature, qui ne sont plus associés, cèdent leur 90 parts de CHF 100 chacun à l'associé-gérant Pittet Jacques, désormais titulaire de 200 parts de CHF 100. Pittet Jacques est maintenant à Romanel-sur-Lausanne.
Numero di pubblicazione: HR02-1005149391, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Assurances Consulting JP Sàrl, à Etagnières, CHE-262.484.866 (FOSC du 30.04.2019, p. 0/1004620187). Varotsis Carmelo, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 10 parts de CHF 100 à l'associé Pittet Jacques, qui n'est plus président, reste seul gérant et continue à signer individuellement, désormais titulaire de 20 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: HR01-1004620187, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Assurances Consulting JP Sàrl, à Etagnières, Route de Lausanne 22, 1037 Etagnières, CHE-262.484.866. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
9 avril 2019.
But:
la société a pour but les conseils financiers et en assurances, courtage immobilier et analyse de budget pour les privés et les entreprises;
gestion de patrimoine (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés:
Pittet Jacques, de Villars-le-Terroir, à Oron, avec 10 parts de CHF 100, président, Varotsis Carmelo, de Porrentruy, à Saint-Sulpice (VD), avec 10 parts de CHF 100, tous deux gérants avec signature individuelle, Pittet Arnaud, de Villars-le-Terroir, à Bottens, avec 90 parts de CHF 100, directeur avec signature individuelle, et Pittet Romain, de Villars-le-Terroir, à Bottens, avec 90 parts de CHF 100, sans signature.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 9 avril 2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.