Indirizzo
Rue de l'Observatoire 52
2000 Neuchâtel
Informazioni su Association EspaceTemps
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Association EspaceTemps
- Association EspaceTemps con sede a Neuchâtel è attiva. Association EspaceTemps è attiva nel ramo «Esercizio delle biblioteche e musei».
- La dirigenza dell’Organizzazione Association EspaceTemps è composta da 3 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 10.11.2020.
- Association EspaceTemps è iscritta nel cantone NE con l’IDI CHE-137.677.083.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del comitato
Margrit Guyomarch,
Pierre Daniel Vermot-Petit-Outhenin,
Pierre-René Beljean
i più recenti aventi diritto di firma
Margrit Guyomarch,
Pierre Daniel Vermot-Petit-Outhenin,
Pierre-René Beljean
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.11.2019
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Neuchâtel
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.4.120.164-6
IDI/IVA
CHE-137.677.083
Ramo economico
Esercizio delle biblioteche e musei
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Soutenir le projet de création d'un musée de la science et de la technique, en particulier centré sur la mesure du temps, sur le site de l'ancien Observatoire Cantonal de Neuchâtel; créer une émulation autour de la science et de la technique, de façon à assurer la promotion de ces secteurs auprès de la population et de la jeunesse, ainsi que de susciter des vocations; créer une animation touristique, culturelle et de loisir à Neuchâtel.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Association EspaceTemps
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005019695, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Association EspaceTemps, à Neuchâtel, CHE-137.677.083 (FOSC du 08.11.2019, p. 0/1004755909). Berger Pierre André n'est plus membre du comité exécutif;
ses pouvoirs sont radiés. Guyomarch Margrit, de Siglistorf, à Neuchâtel, est membre et caissière du comité exécutif avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR01-1004755909, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Association EspaceTemps, à Neuchâtel, rue de l'Observatoire 52, 2000 Neuchâtel, CHE-137.677.083. Association. Statuts du 20.03.2009, modifiés en dernier lieu le 19.09.2019.
But:
soutenir le projet de création d'un musée de la science et de la technique, en particulier centré sur la mesure du temps, sur le site de l'ancien Observatoire Cantonal de Neuchâtel;
créer une émulation autour de la science et de la technique, de façon à assurer la promotion de ces secteurs auprès de la population et de la jeunesse, ainsi que de susciter des vocations;
créer une animation touristique, culturelle et de loisir à Neuchâtel.
Ressources:
cotisations de ses membres actifs, passifs et soutiens, revenu des manifestations et activités qu'elle organise, dons et legs.
Comité exécutif:
Beljean Pierre René, de La Neuveville, à Valangin, président, Vermot-Petit-Outhenin Pierre Daniel, de Le Locle, à Corcelles-Cormondrèche, secrétaire, et Berger Pierre-André, de Oberthal, à La Grande Béroche, caissier, lesquels signent collectivement à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.