Informazioni su ASGC SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ASGC SA
- ASGC SA è attualmente attiva e opera nel settore «Construzione del soprassuolo». La sede si trova a Meyrin.
- La dirigenza dell’azienda ASGC SA è composta da una persona.
- Il 11.04.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda ASGC SA è iscritta con l’IDI CHE-190.929.293.
- BAJ SA, CRM (Constructions-Réseaux-Maintenance) Sàrl, GASTER SA sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.04.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Meyrin
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.1.092.017-8
IDI/IVA
CHE-190.929.293
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Activité d'une société de prestation en entreprise générale, génie civil et bâtiment; elle exécute notamment également des services de transport, tous travaux de balayage, de voirie et de déneigement, ainsi que d'entretien et d'exploitation des routes pour les collectivités publiques, industrielles et privés (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Tecafin SA | Genève | 18.04.2017 | 20.06.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ASGC SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005448392, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
ASGC SA, à Satigny, CHE-190.929.293 (FOSC du 21.06.2021, p. 0/1005224083).
Nouveau siège:
Meyrin, Chemin des Léchères 3, 1217 Meyrin. Statuts modifiés le 05.04.2022.
Numero di pubblicazione: HR02-1005224083, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
ASGC SA, à Satigny, CHE-190.929.293 (FOSC du 28.09.2020, p. 0/1004987576). Fiduciaire Tecafin SA (CHE-105.820.117) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 14.06.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: HR02-1004987576, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
ASGC SA, à Satigny, CHE-190.929.293 (FOSC du 18.04.2017, p. 0/3472145). Guia Alves Bruno n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. De Matos Santos Mario, jusqu'ici directeur, est administrateur unique et continue à signer individuellement.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.