Informazioni su As de Carreau & Carrelages SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu As de Carreau & Carrelages SA
- As de Carreau & Carrelages SA è una Società anonima con sede a Lonay. As de Carreau & Carrelages SA appartiene al settore «Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda As de Carreau & Carrelages SA è composta da una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 28.09.2011. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VD è il seguente: CHE-108.020.389.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.02.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lonay
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.139.560-9
IDI/IVA
CHE-108.020.389
Ramo economico
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Pose, importation, distribution et vente de carrelage, marbre, mosaïque et faïences.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
MGS Fiduciaire SA | Morrens (VD) | <2004 | 13.07.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- As de Carreau & Ad Hoc Carrelages SA
- L'As de Carreau SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: As de Carreau & Carrelages SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6354028, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
As de Carreau & Carrelages SA, à Lonay, CH-550-0139560-9, pose, importation, distribution et vente de carrelage, marbre, mosaïque et faïences (FOSC du 18.01.2010, p. 18/5446338). Burgy Raymond n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Numero di pubblicazione: 5446338, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
As de Carreau & Carrelages SA, à Lonay, CH-550-0139560-9, pose, importation, distribution et vente de carrelage, marbre, mosaïque et faïences (FOSC du 14.07.2009, p. 28/5137276). La signature de Zellner Keller Brigitte est radiée. Castellino Angelo, dont la procuration est éteinte, est nommé administrateur avec signature individuelle. L'administrateur Burgy Raymond est nommé président et continue à signer individuellement.
Numero di pubblicazione: 5137276, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
As de Carreau & Carrelages SA, à Lonay, CH-550-0139560-9, pose, importation, distribution et vente de carrelage, marbre, mosaïque et faïences (FOSC du 11.08.2008, p. 14/4606774). Statuts modifiés le 24 juin 2009 sur des points non soumis à publication. Selon déclaration du conseil d'administration du 24 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Burgy Raymond et Zellner Keller Brigitte sont désormais à Yverdon-les-Bains. MGS Fiduciaire SA n'est plus organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.