Informazioni su Arbos AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Arbos AG
- Arbos AG con sede a Dinhard è attiva. Arbos AG è attiva nel ramo «Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno».
- La dirigenza dell’azienda Arbos AG è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 06.09.1994.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 02.08.2022.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-107.641.637.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.09.1994
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Dinhard
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.005.303-3
IDI/IVA
CHE-107.641.637
Ramo economico
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Holz-Baubetrieb; kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Weber Gähwiler Revisions AG | Zürich | 15.02.2012 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revdata Revisions- & Beratungs-AG | Zürich | 04.08.2009 | 14.02.2012 | |
Kessely & Strässler AG | Wallisellen | <2004 | 03.08.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Arbos AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005532632, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arbos AG, in Dinhard, CHE-107.641.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2019, Publ. 1004591400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Ulrich, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neumeister, Nicolas, von Rickenbach (ZH), in Rickenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Thomas, von Wynigen, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004591400, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arbos AG, in Dinhard, CHE-107.641.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2016, S.0, Publ. 2965401).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Andreas, von Lindau, in Stammheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2965401, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arbos AG, in Dinhard, CHE-107.641.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2012, Publ. 6551796).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürlimann, Hans Caspar, von Winterthur, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoch, Ulrich, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber Gähwiler Revisions AG (CHE-101.933.998), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Weber Gähwiler Revisions AG (CH-020.3.928.452-7)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.