Informazioni su Aram Gastro GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Aram Gastro GmbH
- Aram Gastro GmbH opera nel settore «Esercizio delle aziende gastronomiche» ed è attualmente attiva. La sede è a Zürich.
- L’azienda è stata costituita nel 08.11.1996 e ha 2 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 03.05.2021.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Aram Gastro GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.11.1996
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.017.915-7
IDI/IVA
CHE-100.847.416
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben von Imbissständen und Restaurants. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Aram Gastro GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005166158, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aram Gastro GmbH, in Zürich, CHE-100.847.416, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004524379).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gianini-Canonica, Maja Eva, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Machu-Ngern, Boonpithak, thailändischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004524379, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aram Gastro GmbH, in Zürich, CHE-100.847.416, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2018, Publ. 1004491306).
Domizil neu:
Rennweg 18, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gianini, Jareeporn, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gianini-Canonica, Maja Eva, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004491306, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aram Gastro GmbH, in Zürich, CHE-100.847.416, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018, Publ. 4408213).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gianini, Marco, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Machu-Ngern, Boonpithak, thailändischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.