Informazioni su Aquila Invest Geneva SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Aquila Invest Geneva SA
- Aquila Invest Geneva SA è attualmente attiva e opera nel settore «Gestione fondi». La sede si trova a Genève.
- L’azienda è stata costituita nel 12.02.2003 e ha 4 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 03.07.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio GE è il seguente: CHE-109.893.836.
- 5 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Groupement Patronal des Gérants de Patrimoines, KAP KAAI Sàrl, NRZ-AVOCATS Sàrl.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Preben Gudmund Effersoe Warga,
Vivien Joanne Jain,
Olivier Chédel,
Elzbieta Banz-Niemierowska
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.02.2003
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.343.003-7
IDI/IVA
CHE-109.893.836
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Prestations de services dans le domaine de la finance et de la gestion de fortune.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | <2004 | 17.12.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Chédel, Turrettini, Aquila & Partners SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Aquila Invest Geneva SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006075004, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Aquila Invest Geneva SA, à Genève, CHE-109.893.836 (FOSC du 26.08.2022, p. 0/1005548968). La procuration de Turrettini Olivier est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1005548968, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Aquila Invest Geneva SA, à Genève, CHE-109.893.836 (FOSC du 14.03.2022, p. 0/1005426776). Jain Vivien est maintenant domicilié à Wädenswil.
Numero di pubblicazione: HR02-1005426776, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Aquila Invest Geneva SA, à Genève, CHE-109.893.836 (FOSC du 18.01.2022, p. 0/1005383936). Signature collective à deux a été conférée à Warga Preben Gudmund Effersoe, de Veyrier, à Coinsins.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.