Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Apag Elektronik AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.02.1985
Cancellazione dal registro delle imprese
20.12.2012
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Dübendorf
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.9.900.060-9
IDI/IVA
CHE-431.496.633
Ramo economico
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Elektronik sowie elektrischen und elektronischen Apparaten und Geräten aller Art; kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Apag Elektronik AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6986188, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Apag Elektronik AG, in Dübendorf, CH-020.9.900.060-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2012, Publ. 6917008).
mit Hauptsitz in:
Grabs. Infolge Verlegung des Hauptsitzes an den Sitz der Zweigniederlassung in Dübendorf wurde diese Zweigniederlassung aufgehoben. Der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 6917008, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Apag Elektronik AG, in Dübendorf, CH-020.9.900.060-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2011, Publ. 6206230).
mit Hauptsitz in:
Grabs.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hannemann, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Rorbas, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6206230, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Apag Elektronik AG, in Dübendorf, CH-020.9.900.060-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2007, S. 20, Publ. 4088268).
mit Hauptsitz in:
Grabs.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-320.3.015.436-1.
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Bemerkungen zum Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Statutendatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Bemerkungen zum Hauptsitz: Statuten geändert am: 28.08.2002].Angaben zur Zweigniederlassung neu: [Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch, Walter, von Widnau, in Grabs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fischbacher, Niklaus, von Brunnadern, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brom, Bruno Charles, von Epiquerez, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Hans Peter, von Lütisburg, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Popp, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Obersiggenthal, Geschäftsführer der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].