Informazioni su Anyweb AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Anyweb AG
- Anyweb AG con sede a Zürich è una Società anonima nel ramo «Fornitura di servizi informatici». Anyweb AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Anyweb AG fondata il 21.12.1994 è composta da 9 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 12.09.2024.
- L’azienda Anyweb AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-107.701.506.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Patrick Diener,
Marco Strässle,
Fabian Aeppli,
Roman Schad,
Urspeter Härri
i più recenti aventi diritto di firma
Patrick Diener,
Marco Strässle,
Boris Jansen,
Martin Furger,
Boris Pascal Morosoli
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.12.1994
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.005.615-5
IDI/IVA
CHE-107.701.506
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Hard- und Software, Beratung, Implementierung von Software, Schulung sowie alle übrigen Dienstleistungen im Bereich der Informatik, insbesondere im Netzwerkbereich; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
NRP Audit GmbH | Schlieren | 10.10.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Imboden und Partner Treuhand AG | Zürich | 09.03.2010 | 09.10.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anyweb AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006127685, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Anyweb AG, in Zürich, CHE-107.701.506, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2023, Publ. 1005828356). [gestrichen: Weitere Adresse: Postfach 5142, 8050 Zürich.]
Numero di pubblicazione: HR02-1005828356, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Anyweb AG, in Zürich, CHE-107.701.506, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2023, Publ. 1005819644).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diener, Patrick, von Wald (ZH), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005819644, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Anyweb AG, in Zürich, CHE-107.701.506, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Van Moorsel, Wilhelmus, niederländischer Staatsangehöriger, in Wald ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Madöry, Christof, von Itingen, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strässle, Marco, von Zürich, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diener, Patrick, von Wald (ZH), in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jansen, Boris, von Kloten, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.