Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
Industriezone Schächenwald
6463 Bürglen UR
Informazioni su Anocsys AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.11.2004
Cancellazione dal registro delle imprese
22.10.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bürglen (UR)
Ufficio del registro di commercio
UR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.028.201-0
IDI/IVA
CHE-112.100.353
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion sowie den Vertrieb von Lärmreduktionsgeräten basierend auf dem Prinzip der Lärmwellen-Neutralisierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Gesellschaften und Unternehmen gründen oder sich an solchen beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere Rechtsgeschäfte über Patente und Linzenzen im In- und Ausland abschliessen sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, überbauen, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Aeberli Treuhand AG | Zürich | 08.02.2006 | 21.10.2009 | |
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Zürich AG | Zürich | 18.11.2004 | 07.02.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Anocsys AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anocsys AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5305656, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Anocsys AG in Liquidation, in Bürglen UR, CH-020.3.028.201-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S. 27, Publ. 4790306). Das Konkursverfahren wurde mit Verfügung des Landgerichtspräsidiums Uri vom 15.09.2009 als geschlossen erklärt. Die Gesellschaft wird von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: 4790306, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Anocsys AG, in Bürglen UR, CH-020.3.028.201-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2008, S. 17, Publ. 4761478).
Firma neu:
Anocsys AG in Liquidation. Mit Verfügung vom 11.12.2008 hat das Landgerichtspräsidium Uri über die Gesellschaft mit Wirkung ab dem 11.12.2008, 09.02 Uhr, den Konkurs eröffnet;
demnach ist die Gesellschaft aufgelöst.
Numero di pubblicazione: 4761478, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Anocsys AG, in Bürglen UR, CH-020.3.028.201-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2008, S. 15, Publ. 4715542).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruhier, Felix, von Muriaux, in Schneisingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnider, Martin, von Breitenbach, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knoblauch, Beat Daniel, von Winterthur, in Wädenswil, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elmer, Peter, von Elm, in Grüningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marbacher, Claudio, von Dübendorf und Hasle LU, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.