Indirizzo
c/o Arlette Moser-Coderey
Spitalstrasse 32
3454 Sumiswald
Informazioni su Anja Moser Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Anja Moser Holding AG
- Anja Moser Holding AG ha sede a Sumiswald ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio di una società partecipate».
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 20.01.2012, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-144.045.244.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.06.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sumiswald
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.050.902-0
IDI/IVA
CHE-144.045.244
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten..
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anja Moser Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6513802, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Anja Moser Holding AG, in Sumiswald, CH-036.3.050.902-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2011, S. 0, Publ. 6195312).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Heinz, von Röthenbach im Emmental, in Belp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Anja, von Koppigen, in Burgdorf, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6195312, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Anja Moser Holding AG, in Sumiswald, CH-036.3.050.902-0, c/o Arlette Moser-Coderey, Spitalstrasse 32, 3454 Sumiswald, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.05.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 26.05.2011 5'500 voll liberierte Namenaktien (Stammaktien) zu nom. je CHF 10.00 der Moser-Baer Holding AG, in Sumiswald, zum Preis von insgesamt CHF 29'273'750.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Moser, Anja, von Koppigen, in Burgdorf, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Gerber, Heinz, von Röthenbach im Emmental, in Belp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.