Informazioni su ALKAT SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ALKAT SA
- ALKAT SA con sede a Vésenaz è attiva. ALKAT SA è attiva nel ramo «Gestione fondi».
- La dirigenza dell’azienda ALKAT SA è composta da 2 persone.
- Il 08.03.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone GE con l’IDI CHE-116.127.718.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.10.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Collonge-Bellerive
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.2.586.010-3
IDI/IVA
CHE-116.127.718
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Toutes activités et prestations de services en matière d'assistance administrative et de conseil en organisation de patrimoine, comprenant: tenue de comptabilité, suivi de commandes et d'exécution de contrats; activités d'analyse et de conseils d'ordres économique et financier; services administratif et financier (back-office) pour les entreprises et les personnes physiques, notamment le management et les ressources humaines; agir comme bureau multifamilial (multi family office), offrant une large gamme de prestations, à l'exclusion de toutes activités réglementées par la FINMA, la société n'ayant pas d'activité de gestion de fortune et ne faisant pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds; la société peut accorder ou garantir des prêts à ses actionnaires ou à des tiers; elle peut également se porter garante d'emprunts souscrits par ses actionnaires ou des tiers, nantir ses actifs en fournissant des gages de toute nature; elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales et mobilières se rattachant directement ou indirectement à son but social ou aptes à le favoriser.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Unifid SA | Genève | 14.07.2023 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Grant Thornton AG, succursale à Genève | Genève | 13.02.2023 | 13.07.2023 | |
Grant Thornton Spiess SA | Genève | 24.08.2016 | 12.02.2023 | |
FideR Fiduciaire de Révision Sàrl | Confignon | 28.10.2010 | 23.08.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ALKAT SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005981736, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
ALKAT SA, à Collonge-Bellerive, CHE-116.127.718 (FOSC du 14.07.2023, p. 0/1005796348). Kolarov Daniel n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Redondo Elisabeth, de Genève, à Collonge-Bellerive, est administratrice unique avec signature individuelle. Procuration individuelle a été conférée à Ferreira Mustafa Christa, de et à Céligny.
Numero di pubblicazione: HR02-1005796348, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
ALKAT SA, à Collonge-Bellerive, CHE-116.127.718 (FOSC du 13.02.2023, p. 0/1005677199). Grant Thornton AG (CHE-153.284.948) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Unifid SA (CHE-100.095.886), à Genève.
Numero di pubblicazione: HR02-1005677199, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
ALKAT SA, à Collonge-Bellerive, CHE-116.127.718 (FOSC du 29.06.2021, p. 0/1005233060). Grant Thornton Spiess SA (CHE-102.004.156) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Grant Thornton AG (CHE-153.284.948), succursale à Genève.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.