Informazioni su Aldesta AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Aldesta AG
- Aldesta AG a Zürich è una Società anonima nel ramo «Gestione fondi». Aldesta AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Aldesta AG fondata il 29.01.1979 è composta da 3 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 25.08.2023.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-107.923.113.
- Atesmo AG, JBA Beteiligungs AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.01.1979
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.900.887-9
IDI/IVA
CHE-107.923.113
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt Handels-, Finanz- und Rechtsgeschäfte aller Art, wie Vermögensverwaltung, Beteiligung an anderen Unternehmungen, Übernahme von Vertretungen, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften; Übernahme und Ausführung von Treuhand- und Verwaltungsmandanten insbesondere im Bereich der Buchführung und des Rechnungswesens, sowie Inkasso von Forderungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Rovi Treuhand AG | Zürich | <2004 | 27.08.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Aldesta AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005823389, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aldesta AG, in Zürich, CHE-107.923.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2022, Publ. 1005494463).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Patrick, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moos, Hildegard, von Hohenrain, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005494463, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aldesta AG, in Zürich, CHE-107.923.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2022, Publ. 1005470496).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Alois, von Willisau und Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Grob-Moos, Marie-Louise, von Rifferswil, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005470496, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aldesta AG, in Zürich, CHE-107.923.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2015, S.0, Publ. 2105583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De-Steffani, Antonio, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.