Informazioni su Aktiengesellschaft für Geschäftskapital AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Aktiengesellschaft für Geschäftskapital AG
- Aktiengesellschaft für Geschäftskapital AG con sede a Horgen è una Società anonima nel ramo «Servizi per banche e istituti di credito». Aktiengesellschaft für Geschäftskapital AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 07.10.2010.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 05.08.2019.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-116.062.094.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.10.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Horgen
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.035.718-9
IDI/IVA
CHE-116.062.094
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsleistungen, insbesondere der Beratung und Unterstützung von Unternehmen und deren Management in allen strategischen und betrieblichen Angelegenheiten. Hierzu kann auch die Vermittlung von Anteilen solcher Unternehmen an Investoren zum Zwecke der Unternehmensfinanzierung zählen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Aktiengesellschaft für Geschäftskapital AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004689174, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aktiengesellschaft für Geschäftskapital AG, in Horgen, CHE-116.062.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2019, Publ. 1004681668).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldimann, Christian, von Winterthur, in Locarno, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004681668, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aktiengesellschaft für Geschäftskapital AG, in Horgen, CHE-116.062.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004668451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zarle, Axel Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004668451, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aktiengesellschaft für Geschäftskapital AG, in Horgen, CHE-116.062.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2010, S.20, Publ. 5851114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Briner, Walter, von Zürich und Pfungen, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.