Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Agrifera AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.12.2012
Cancellazione dal registro delle imprese
23.09.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sempach
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.795.655-0
IDI/IVA
CHE-318.790.515
Ramo economico
Commercio di materie prime agricole e animali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zusammenschluss von Tierhaltern und deren Zusammenarbeit mit entsprechenden Organisationen mit dem Ziel der Produktion von, des Handels mit und der Vermarktung von Tieren aus landwirtschaftlichen und gewerblichen Betrieben im Interesse des Produzenten; Erwerb, Halten, Veräusserung, Belastung, Bebauung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Pemag Revisions AG | Sursee | 21.12.2012 | 22.09.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
Agrifera | 01.03.2018 | attivo | 59539/2017 |
Ultimi comunicati FUSC: Agrifera AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004984188, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Agrifera AG, in Sempach, CHE-318.790.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2019, Publ. 1004762378). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Profera AG, in Sempach (CHE-310.225.855), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004762378, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Agrifera AG, in Sempach, CHE-318.790.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4310825).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Erwin, von Schangnau, in Hildisrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleischlin, Xaver, von Eich, in Eich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucheli, Richard, von Geuensee, in Geuensee, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mieschbühler, Pascal, von Oberkirch, in Neuenkirch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troxler, Armin, von Schlierbach, in Schlierbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4310825, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Agrifera AG, in Sempach, CHE-318.790.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3951199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummenacher, Armin, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knüsel, Armin, von Sempach, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.