Informazioni su AG Post und Mercatorium St. Moritz-Dorf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu AG Post und Mercatorium St. Moritz-Dorf
- AG Post und Mercatorium St. Moritz-Dorf è una Società anonima con sede a St. Moritz. AG Post und Mercatorium St. Moritz-Dorf appartiene al settore «Esercizio Hotel, alberghi e pensioni» ed è attualmente attiva.
- AG Post und Mercatorium St. Moritz-Dorf è stata costituita nel 13.03.1989.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 25.09.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- AG Post und Mercatorium St. Moritz-Dorf è iscritta nel cantone GR con l’IDI CHE-101.569.958.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Air-Corviglia AG, Galerie Karsten Greve AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Patrick Vogler Christen,
Dr. iur. Gieri Caviezel,
Edgar Peter Kircher,
Reuwen Schwarz
i più recenti aventi diritto di firma
Patrick Vogler Christen,
Dr. iur. Gieri Caviezel,
Edgar Peter Kircher,
Andreas Kothgasser,
Reuwen Schwarz
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.03.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
St. Moritz
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-160.3.000.721-6
IDI/IVA
CHE-101.569.958
Ramo economico
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erstellung von Hotelbauten, Wohnhäusern, Ladenlokalitäten und Büroräumlichkeiten, Vermietung oder Verpachtung von Immobilien und Betrieb von Hotels und Restaurants; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Allenspach & Felix AG | Chur | 03.03.2016 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Nussbaumer & Partner Aktiengesellschaft | Zürich | <2004 | 02.03.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Hausberg Holding AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: AG Post und Mercatorium St. Moritz-Dorf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005844856, Ufficio del registro di commercio Grigioni
AG Post und Mercatorium St. Moritz-Dorf, in St. Moritz, CHE-101.569.958, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004651475).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogler Christen, Patrick, von Neuchâtel, in Thal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004651475, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
AG Post und Mercatorium St. Moritz-Dorf, in St. Moritz, CHE-101.569.958, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, Publ. 3533243).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Dr. Kurt, von Hemberg, in Schwändi bei Schwanden (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caviezel, Gieri, von Sumvitg, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Reuwen, österreichischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wien (AT)].
Numero di pubblicazione: 3533243, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
AG Post und Mercatorium St. Moritz-Dorf, in St. Moritz, CHE-101.569.958, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2016, Publ. 2701839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erdin, Thomas Werner, von Basel und Gansingen, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kircher, Edgar, von Aadorf, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.