Indirizzo
c/o TreuhandBaar AG
Mühlegasse 12a
6341 Baar
Informazioni su Afina AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Afina AG
- Afina AG con sede a Baar è attiva. Afina AG è attiva nel ramo «Construzione del soprassuolo».
- Afina AG è stata costituita nel 02.06.1979.
- Il 21.09.2020 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio ZG con l’IDI CHE-103.982.358.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Afina AG: Amazone Resources AG, Leitner (Schweiz) AG, TreuhandBaar AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.06.1979
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Baar
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.009.007-8
IDI/IVA
CHE-103.982.358
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Durchführung und Vermittlung von Generalunternehmeraufträgen im In- und Ausland insbesondere im Bereich der Hotellerie sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit solchen Geschäften; kann Beteiligungen und Immobilien erwerben und veräussern, auf eigene wie auf fremde Rechnung
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidartis Revisions AG | Zürich | 06.10.2004 | 11.08.2008 | |
Treuhandbüro Christian Hosner | Wädenswil | <2004 | 05.10.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Afina Inc
- Afina SA
- Afina Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Afina AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004982329, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Afina AG, in Baar, CHE-103.982.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2020, Publ. 1004797099).
Statutenänderung:
07.09.2020.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004797099, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Afina AG, in Baar, CHE-103.982.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Della Ca, Damiano, von Brusio, in Oeschgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Peter Josef, von Gersau, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3971915, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Afina AG, in Baar, CHE-103.982.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Publ. 1576059).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Dr. Max, von Mosnang, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Peter Josef, von Gersau, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.