Informazioni su Ärztezentrum Flawil AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ärztezentrum Flawil AG
- Ärztezentrum Flawil AG è una Società anonima con sede a Flawil. Ärztezentrum Flawil AG appartiene al settore «Esercizio delle studi medici e dentistici» ed è attualmente attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 06.12.2011 e ha 3 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 04.07.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Ärztezentrum Flawil AG è iscritta nel cantone SG con l’IDI CHE-274.119.327.
- Allo stesso indirizzo come Ärztezentrum Flawil AG sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Physiotherapie am Marktplatz GmbH, Raiffeisenbank Flawil-Degersheim-Mogelsberg-Oberuzwil Genossenschaft.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.12.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Flawil
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.070.434-2
IDI/IVA
CHE-274.119.327
Ramo economico
Esercizio delle studi medici e dentistici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Den Betrieb und das Führen einer gemeinschaftlichen Arztpraxis für das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Gesundheit aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ärztezentrum Flawil AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005511432, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Ärztezentrum Flawil AG, in Flawil, CHE-274.119.327, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2019, Publ. 1004628561).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auerbach, Maria, von Appenzell, in Grüt (Gossau ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Bojan, von Adlikon, in Dinhard, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004628561, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Ärztezentrum Flawil AG, in Flawil, CHE-274.119.327, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2013, S.0, Publ. 1193311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Hans Ulrich, von Bannwil, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1193311, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Ärztezentrum Flawil AG, in Flawil, CH-320.3.070.434-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2011, Publ. 6452332).
Domizil neu:
Magdenauerstrasse 1, 9230 Flawil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auerbach, Maria, von Appenzell, in Grüt (Gossau ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.