Informazioni su Adler-Mammern AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Adler-Mammern AG
- Adler-Mammern AG da Mammern opera nel ramo «Allevamento di animali e zootecnia» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Adler-Mammern AG fondata il 30.03.2001 è composta da 2 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 21.12.2018.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio TG è il seguente: CHE-103.245.432.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.03.2001
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Mammern
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.014.380-2
IDI/IVA
CHE-103.245.432
Ramo economico
Allevamento di animali e zootecnia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb von Gastronomieunternehmungen und anverwandten Unternehmungen, Erbringungen von Beratungsdienstleistungen im Bereich der Gastronomie und generell Beratung von Unternehmungen und Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken und Beteiligungen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Rupert Herzog Treuhand und Revisions AG | Salenstein | <2004 | 26.06.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Adler-Mammern AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004528161, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Adler-Mammern AG, in Mammern, CHE-103.245.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2016, Publ. 2988423).
Domizil neu:
Hauptstrasse 4, 8265 Mammern.
Weitere Adressen:
c/o Luzia Graf Meier, Untere Seestrasse 39, 8272 Ermatingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf Meier, Luzia, von Wattwil und Mammern, in Ermatingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wattwil und Mammern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Regula, von Steckborn und Mammern, in Mammern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2988423, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Adler-Mammern AG, in Mammern, CHE-103.245.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, Publ. 2926563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Christoph, von Steckborn und Mammern, in Stein am Rhein, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Regula, von Steckborn und Mammern, in Mammern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf Meier, Luzia, von Wattwil und Mammern, in Ermatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2926563, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Adler-Mammern AG, in Mammern, CHE-103.245.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, Publ. 2908969).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Christoph, von Steckborn und Mammern, in Stein am Rhein, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.