Informazioni su ACTION LIGHT EVENT SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ACTION LIGHT EVENT SA
- ACTION LIGHT EVENT SA è una Società anonima con sede a Meyrin. ACTION LIGHT EVENT SA appartiene al settore «Altri servizi intrattenimento e relax» ed è attualmente attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 28.07.2009 e ha una persona nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 16.12.2013. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-114.984.781.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.07.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Satigny
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.1.751.009-0
IDI/IVA
CHE-114.984.781
Ramo economico
Altri servizi intrattenimento e relax
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Toutes activités techniques se rapportant au domaine audiovisuel, à savoir location et vente de matériel vidéo et projection ainsi que tous conseils techniques et prestations s'y rapportant (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revidor - Société Fiduciaire SA | Genève | 08.05.2012 | 15.12.2013 | |
Fiduciaire Sogesal SARL | Genève | 03.08.2009 | 07.05.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ACTION LIGHT EVENT SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1237507, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
ACTION LIGHT EVENT SA, à Satigny, CH-660-1751009-0 (FOSC du 08.05.2012, p. 0/6668296). Selon déclaration du 05.12.2013, il est renoncé à un contrôle restreint. Revidor - Société Fiduciaire SA (CH-660-0834986-5) n'est plus organe de révision.
Numero di pubblicazione: 6668296, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
ACTION LIGHT EVENT SA, à Satigny, CH-660-1751009-0 (FOSC du 03.08.2009, p. 10/5176302). Kupferschmid Christian n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Fiduciaire Sogesal SARL (CH-660-0602982-1) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Revidor - Société Fiduciaire SA (CH-660-0834986-5), à Genève.
Numero di pubblicazione: 5176302, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
ACTION LIGHT EVENT SA, à Satigny, rue des Sablières 14, 1217 Meyrin, CH-660-1751009-0. Nouvelle société anonyme. Statuts du 23.07.2009.
But:
toutes activités techniques se rapportant au domaine audiovisuel, à savoir location et vente de matériel vidéo et projection ainsi que tous conseils techniques et prestations s'y rapportant (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.
Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.
Communication aux actionnaires:
lettre recommandée.
Administration:
Walser Nicolas, d'Haldenstein, à Morges, président, et Kupferschmid Christian, de Collex-Bossy, à Vernier, tous deux avec signature individuelle.
Organe de révision:
Fiduciaire Sogesal SARL (CH-660-0602982-1), à Genève.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.