Informazioni su Acredius AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Acredius AG
- Acredius AG è una Società anonima con sede a Zürich. Acredius AG appartiene al settore «Fornitura di altri servizi all’azienda» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda Acredius AG è composta da 2 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 10.07.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-443.581.719.
- Oltre all’azienda Acredius AG sono iscritte 102 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: 1 Finance Partners GmbH, acribis AG, Alan Frei Company AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.07.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.045.015-2
IDI/IVA
CHE-443.581.719
Ramo economico
Fornitura di altri servizi all’azienda
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Crowd-Funding-Plattform sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Acredius SA
- Acredius Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Acredius AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006080242, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Acredius AG, in Zürich, CHE-443.581.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019, Publ. 1004740206).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hentz, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004740206, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Acredius AG, in Zürich, CHE-443.581.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2019, Publ. 1004568270).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chebli-Raafat, Nada, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mulhouse (FR)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004568270, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Acredius AG, in Zürich, CHE-443.581.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004524370).
Domizil neu:
Hardturmstrasse 161, 8005 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ben Hadj Salah, Ghassen, tunesischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.