Informazioni su A. Schumacher AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu A. Schumacher AG
- A. Schumacher AG è una Società anonima con sede a Vilters. A. Schumacher AG appartiene al settore «Condurre una segheria» ed è attualmente attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 22.06.1976.
- Il 26.03.2010 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SG è il seguente: CHE-107.298.574.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.06.1976
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Vilters-Wangs
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.015.935-6
IDI/IVA
CHE-107.298.574
Ramo economico
Condurre una segheria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Sägerei sowie An- und Verkauf von Holz aller Art. Sie kann Liegenschaften erwerben, verpfänden, pachten, verpachten und veräussern sowie sich an andern Unternehmen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Prefera Treuhand AG | Sargans | <2004 | 25.03.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Schumacher A. AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: A. Schumacher AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5559986, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
A. Schumacher AG, in Vilters-Wangs, CH-320.3.015.935-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2001, S. 7329).
Statutenänderung:
18.03.2010.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 05.06.1976 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Die Gesellschaft übernimmt von der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Anton Schumacher', in Vilters, gemäss Sacheinlagevertrag vom 5. Juni 1976 und Übernahmebilanz per 31. Dezember 1975 die in letzterer näher bezeichneten Aktiven von CHF 211'180.60 und Passiven von CHF 98'627.25 zum Preise von CHF 112'553.35, wovon CHF 100'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen des Verwaltungsrates erfolgen schriftlich (mittels Brief oder E-Mail) an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prefera Treuhandgesellschaft, in Sargans, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
A. Schumacher AG, in Vilters-Wangs, Betrieb einer Sägerei sowie An- und Verkauf von Holz aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.1998, S. 1687).
Domizil neu:
Palmerisstrasse 50, 7324 Vilters.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher-Philipp, Anton, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Armin, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Schumacher, Peter, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
A. Schumacher AG, in Vilters-Wangs, Betrieb einer Sägerei usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.1994, S. 1576). [Behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher-Philipp, Anton, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vilters];
Schumacher, Armin, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vilters].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.