Indirizzo
chemin de la Muraille 12
1219 Le Lignon
Informazioni su A 3 e Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu A 3 e Sàrl
- A 3 e Sàrl con sede a Le Lignon è una Società a garanzia limitata nel ramo «Produzione e fornitura di energia elettrica». A 3 e Sàrl è attiva.
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 20.07.2011. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio GE con l’IDI CHE-112.124.974.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.11.2004
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Vernier
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.042.484-1
IDI/IVA
CHE-112.124.974
Ramo economico
Produzione e fornitura di energia elettrica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Toutes activités se rapportant au commerce et à la distribution dans le domaine de l'électricité (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- NC Peinture Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: A 3 e Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6264838, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
NC Peinture Sàrl, à Chavannes-de-Bogis, CH-550-1042484-1, vente de peinture, de produits dérivés, d'accessoires y relatifs, d'outillage et fourniture (FOSC du 09.11.2009, p. 20/5333916). La société ayant transféré son siège à Vernier sous la raison sociale 'A 3 e Sàrl', la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
Numero di pubblicazione: 6264896, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
NC Peinture Sàrl, précédemment à Chavannes-de-Bogis, CH-550-1042484-1 (FOSC du 09.11.2009, p. 20). Division des parts de CHF 7'000, CHF 6'000 et CHF 6'000 en 19 parts de CHF 1'000. Gomez Jean-Pierre, Queruel Nick et M'Rad Fehti ne sont plus associés;
Gomez Jean-Pierre a cédé 2 parts de CHF 1'000 à Eric Zayonnet, de France, à Arbusigny, F, et 4 parts de CHF 1'000 à Garin Christophe, de France, à Billiat, F, nouveaux associés. Queruel Nick a cédé 6 parts de CHF 1'000 à Garin Christophe. M'Rad Fehti a cédé 8 parts de CHF 1'000 à Eric Zayonnet. En conséquence Eric Zayonnet et Garin Christophe sont associés-gérants pour chacun 10 parts de CHF 1'000, avec signature individuelle.
Nouveau siège:
Vernier, chemin de la Muraille 12, 1219 Le Lignon.
Nouvelle raison sociale:
A 3 e Sàrl.
Nouveau but:
toutes activités se rapportant au commerce et à la distribution dans le domaine de l'électricité (cf. statuts pour but complet).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel. Nouveaux statuts du 01.07.2011. Gomez Jean-Pierre et Queruel Nick ne sont plus gérants;
leurs pouvoirs sont radiés.
Numero di pubblicazione: 5333916, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
NC Peinture Sàrl, à Chavannes-de-Bogis, CH-550-1042484-1, vente de peinture, de produits dérivés, d'accessoires y relatifs, d'outillage et fourniture (FOSC du 06.12.2004, p. 16/2574614). Amianti Jean-Charles qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède sa part de CHF 7'000 à l'associé-gérant M'Rad Fehti, élu président des gérants, maintenant titulaire de une part de CHF 1'000 et d'une part de CHF 7'000.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.