Informazioni su 1A Finanz-Partner GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu 1A Finanz-Partner GmbH
- 1A Finanz-Partner GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Servizi per banche e istituti di credito». La sede si trova a Sursee.
- 1A Finanz-Partner GmbH ha una persona nella dirigenza.
- Il 20.01.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- 1A Finanz-Partner GmbH è iscritta nel cantone LU con l’IDI CHE-360.389.996.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 7 altre aziende attive. Queste includono: ALEA Hauskonzept AG, CB Invest & Consulting AG, Estermann's Photo- und Bürobedarf AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.01.2019
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Sursee
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.807.091-5
IDI/IVA
CHE-360.389.996
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Vermittlungsdiensten in den Bereichen Hypotheken, Versicherungen und Krankenkassen; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen; Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- 1A Finanz-Partner Sagl
- 1A Finanz-Partner Sàrl
- 1A Finanz-Partner Ltd liab. Co
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: 1A Finanz-Partner GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005385264, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
1A Finanz-Partner GmbH, in Sursee, CHE-360.389.996, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005042972).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beigl, Michael René, von Olten, in Seengen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Marc Karl, von Melchnau, in Rothrist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005042972, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
1A Finanz-Partner GmbH, in Sursee, CHE-360.389.996, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2019, Publ. 1004551950).
Domizil neu:
Centralstrasse 8a, 6210 Sursee.
Numero di pubblicazione: HR01-1004551950, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
1A Finanz-Partner GmbH (1A Finanz-Partner Sàrl) (1A Finanz-Partner Sagl) (1A Finanz-Partner Ltd liab. Co), in Sursee, CHE-360.389.996, Centralstrasse 14B, 6210 Sursee, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.01.2019.
Zweck:
Erbringung von Vermittlungsdiensten in den Bereichen Hypotheken, Versicherungen und Krankenkassen;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 14.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Beigl, Michael René, von Olten, in Seengen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Leuenberger, Marc Karl, von Melchnau, in Rothrist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.