Renseignements sur Georg Thormann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Georg Thormann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004852985, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Schloss Landshut, in Utzenstorf, CHE-107.865.527, Stiftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2019, Publ. 1004584291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedmer, Karen Ruth, von Lützelflüh, in Burgdorf, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Anna Barbara, von Thörigen, in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stürchler-Jöhr, Christina, von Büren (SO), in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zingg, Rolf, von Diessbach bei Büren, in Wilderswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thormann, Georg, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili-Rigert, Isabella Klara, von Luzern, in Bern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Beck, Regula, von Bern, in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Christen, Christine, von Rumendingen, in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flühmann, Michael, von Brienzwiler, in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hügi, Michael, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hüssy, Annelies, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krähenbühl, Rolf, von Zäziwil, in Affoltern im Emmental, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004452980, Registre du commerce Berne, (36)
Eug. v. Büren AG, in Bern, CHE-102.748.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3842957).
Firma neu:
Eug. v. Büren AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.09.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thormann, Anna, von Bern, in Bern, Mitglied, Sekretärin und Kassierin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Miglied, Sekretärin und Kassierin, mit Einzelunterschrift];
Thormann, Wolfgang Prof. Dr., von Bern, in Spiegel b. Bern (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Spiegel bei Bern (Köniz), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Thormann, Georg, von Bern, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4400270, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Schloss Landshut, in Utzenstorf, CH-053.7.006.914-1, Stiftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2008, S. 7, Publ. 4266228).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reist, Hans Ulrich, von Sumiswald, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escher, Alex, von Bern BG, in Bolligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Marianne, von Thörigen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Suter, Dr. André, von Biezwil, in Gerzensee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wüthrich-Schaub, Maja, von Trub, in Utzenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Jürg Dr., von Lauwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schweizer, Dr. Jürg, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hauswirth, Jürg, von Gsteig, in Utzenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüps, Peter Dr., von Bern, in Schlosswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thormann, Georg, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hegg, Beat, von Münchenbuchsee, in Bremgarten bei Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Verwalter (nicht Mitglied)].