Renseignements sur Michael F. Hügi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michael F. Hügi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004852985, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Schloss Landshut, in Utzenstorf, CHE-107.865.527, Stiftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2019, Publ. 1004584291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedmer, Karen Ruth, von Lützelflüh, in Burgdorf, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Anna Barbara, von Thörigen, in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stürchler-Jöhr, Christina, von Büren (SO), in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zingg, Rolf, von Diessbach bei Büren, in Wilderswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thormann, Georg, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili-Rigert, Isabella Klara, von Luzern, in Bern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Beck, Regula, von Bern, in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Christen, Christine, von Rumendingen, in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flühmann, Michael, von Brienzwiler, in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hügi, Michael, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hüssy, Annelies, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krähenbühl, Rolf, von Zäziwil, in Affoltern im Emmental, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1636021, Registre du commerce Zoug, (170)
Eastlight Trading AG, in Zug, CHE-105.269.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, Publ. 1238017).
Statutenänderung:
04.06.2014.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Eastlight Trading S.A.) (Eastlight Trading Ltd).
Zweck neu:
Handel mit Rohstoffen und Halbfertigprodukten, insbesondere der Import, Export und Handel mit Edelmetallen, wie Anlagegold, Feingold, Rohgold, Bruchgold und Golderzeugnissen sowie Seltenen Erden;
ferner Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, insbesondere im Energieproduktions- und Energieverwertungssektor;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügi, Michael F., von Bern, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Gerhard Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Reimoser, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dolezal, Radovan, tschechischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1238017, Registre du commerce Zoug, (170)
Eastlight Trading AG, in Zug, CHE-105.269.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2011, Publ. 6275932).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügi, Michael F., von Bern, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.