Renseignements sur Elisabeth Schmid
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Elisabeth Schmid
Participations
Dernières notifications FOSC pour Elisabeth Schmid
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005341048, Registre du commerce Berne, (36)
Niesenblick Sigriswil AG, in Sigriswil, CHE-100.669.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017, Publ. 3766949).
Domizil neu:
Räftlistrasse 1, 3655 Sigriswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Peter, von Mühleberg, in Sigriswil, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Elisabeth, von Mühleberg, in Sigriswil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Daniel, von Mühleberg, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Marianne, von Mühleberg, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005236830, Registre du commerce Berne, (36)
Pflegeheim Latterbach-Hof GmbH, in Spiez, CHE-109.758.701, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2020, Publ. 1004986886).
Firma neu:
Pflegeheim Latterbach-Hof GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.06.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurbrügg, Heinz, von Reichenbach im Kandertal, in Reichenbach im Kandertal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bhend, Dominic Patric, von Unterseen, in Steffisburg, Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Elisabeth, von Mühleberg, in Sigriswil, Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004986886, Registre du commerce Berne, (36)
Pflegeheim Latterbach-Hof GmbH, in Erlenbach im Simmental, CHE-109.758.701, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, S.0, Publ. 1759673).
Statutenänderung:
14.09.2020.
Sitz neu:
Spiez.
Domizil neu:
Stockhornstrasse 12, 3700 Spiez.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebersold, Thomas Andreas, von Niederhünigen, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stiftung Solina (CHE-109.991.686), in Spiez, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bhend, Dominic Patric, von Unterseen, in Steffisburg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Elisabeth, von Mühleberg, in Sigriswil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurbrügg, Heinz, von Reichenbach im Kandertal, in Reichenbach im Kandertal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.