Renseignements sur Niesenblick Sigriswil AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Niesenblick Sigriswil AG
- Niesenblick Sigriswil AG a son siège social à Sigriswil et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Exploiter des logements de vacances».
- Niesenblick Sigriswil AG a été fondée le 30.11.1988.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 24.11.2021.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Niesenblick Sigriswil AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.11.1988
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sigriswil
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.002.346-8
IDE/TVA
CHE-100.669.801
Secteur
Exploiter des logements de vacances
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben eines Beherbergungsbetriebes auf der Besitzung Niesenblick in Sigriswil. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
HoGa-Treuhand Andreas Wuffli | Interlaken | <2004 | 05.07.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Niesenblick Sigriswil AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005341048, Registre du commerce Berne, (36)
Niesenblick Sigriswil AG, in Sigriswil, CHE-100.669.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017, Publ. 3766949).
Domizil neu:
Räftlistrasse 1, 3655 Sigriswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Peter, von Mühleberg, in Sigriswil, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Elisabeth, von Mühleberg, in Sigriswil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Daniel, von Mühleberg, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Marianne, von Mühleberg, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3766949, Registre du commerce Berne, (36)
Niesenblick Sigriswil AG, in Sigriswil, CHE-100.669.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, Publ. 5113938).
Domizil neu:
c/o Elisabeth Schmid, Niesenblickweg 31, 3655 Sigriswil.
Numéro de publication: 5113938, Registre du commerce Berne, (36)
Niesenblick Sigriswil AG, in Sigriswil, CH-092.3.002.346-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2004, S. 4, Publ. 2192454).
Statutenänderung:
12.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben eines Beherbergungsbetriebes auf der Besitzung Niesenblick in Sigriswil. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Der Hinweis auf die Streichung der Sacheinlage/Sachübernahme wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [bisher: Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme im Zusammenhang mit der Gründung v. 4.11.1988 ist aus den Statuten gestrichen worden].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, durch elektronische Post oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Der Hinweis auf die publikationspflichtigen Tatsachen wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [bisher: Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].[Der Hinweis auf die Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [bisher: Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hoga-Treuhand Andreas Wuffli, in Interlaken, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.